Radni VIII Kadencji Rady Miasta Szczecin
- Imię i nazwisko
- Piotr Jania
- Okręg wyborczy:
- IV
- Głosy w wyborach:
- 1694
- Status:
- Odwołany
- Data odwołania:
- 2015/12/01
- Funkcja w Radzie:
- Radny
- Przynależność klubowa:
- PiS
Piotr Jania
Urodził się w Szczecinie, gdzie ukończył szkołę średnią i studia w Instytucie Politologii Uniwersytetu Szczecińskiego. W latach 80 – tych czynnie działał w opozycji solidarnościowej. W 1988 r. współorganizował strajk w porcie szczecińskim. Za działalność w opozycji niepodległościowej został odznaczony przez św. pamięci Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Był radnym IV i VI kadencji. Od 2002 r. był Wiceprezesem Związku Miast i Gmin Morskich, stowarzyszenia zajmującego się sprawami gospodarki morskiej. Prawie 40 lat związany był z portem szczecińskim - był nauczycielem zawodu, brygadzistą, dyspozytorem technicznym, wiceprezesem Drobnicy, Szefem Wolnego Obszaru Celnego, a w latach 2006-2008 wiceprezesem Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. Pracował w Spółce Wodnej Międzyodrze. W grudniu 2015 roku został Wojewodą Zachodniopomorskim. Zmarł niespodziewanie 14 sierpnia 2016 r.
Załączniki:
- Oświadczenie majątkowe 15 kwietnia 2003r. (.pdf, 133 KB)
- udostępnił:
- Biuro Rady Miasta
- wytworzono:
- 2006/03/08
- odpowiedzialny/a:
- -
- wprowadził/a:
- Marta Klimek
- dnia:
- 2006/03/08 10:11:11
- Oświadczenie majątkowe 15 kwietnia 2004r. (.pdf, 127 KB)
- udostępnił:
- Biuro Rady Miasta
- wytworzono:
- 2006/03/08
- odpowiedzialny/a:
- -
- wprowadził/a:
- Marta Klimek
- dnia:
- 2006/03/08 10:11:11
- Oświadczenie majątkowe 15 marca 2005r. (.pdf, 105 KB)
- udostępnił:
- Biuro Rady Miasta
- wytworzono:
- 2006/03/08
- odpowiedzialny/a:
- -
- wprowadził/a:
- Marta Klimek
- dnia:
- 2006/03/08 10:11:11
- Oświadczenie majatkowe 10 marca 2006r. (.pdf, 115 KB)
- udostępnił:
- Biuro Rady Miasta
- wytworzono:
- 2006/06/06
- odpowiedzialny/a:
- Anna Bartczak
- wprowadził/a:
- Marta Klimek
- dnia:
- 2006/06/06 11:45:00
- udostępnił:
- Biuro Rady Miasta
- wytworzono:
- 2003/06/03
- odpowiedzialny/a:
- Anna Bartczak
- wprowadził/a:
- Edyta Sowińska
- dnia:
- 2017/01/26 10:36:36
Wprowadził | Data modyfikacji | Rodzaj modyfikacji |
---|---|---|
Edyta Sowińska | 2017/01/26 10:36:36 | odwołanie ze składu Rady i składów Komisji |
Marta Klimek | 2016/03/31 13:45:31 | odwołanie ze składu Rady i składów Komisji |
Marta Klimek | 2015/12/14 11:08:29 | odwołanie ze składu Rady i składów Komisji |
Marta Klimek | 2015/02/19 09:04:17 | zmiana w komisjach |
Marta Klimek | 2015/01/22 14:16:49 | Aktualizacja informacji |
Marta Klimek | 2015/01/22 14:12:15 | Aktualizacja informacji |
Marta Klimek | 2014/12/23 12:17:35 | zmiana w komisjach |
Marta Klimek | 2014/12/09 12:09:58 | początek kadencji |
Marta Klimek | 2014/12/08 12:15:28 | początek kadencji |
Marta Klimek | 2014/12/08 10:09:27 | początek kadencji |
Edyta Sowińska | 2014/11/28 13:24:28 | początek kadencji |
Marta Klimek | 2014/11/27 14:28:33 | zakończenie kadencji |
Marta Klimek | 2011/01/12 14:17:00 | zmiana zdjęcia |
Marta Klimek | 2010/12/09 14:17:47 | początek kadencji |
Marta Klimek | 2010/12/09 10:34:00 | początek kadencji |
Marta Klimek | 2010/12/01 14:50:26 | początek kadencji |
Marta Klimek | 2006/11/30 12:50:09 | Aktualizacja Informacji |
Marta Klimek | 2006/09/11 12:17:44 | Aktualizacja Informacji |
Marta Klimek | 2006/03/08 10:07:28 | Aktualizacja Informacji |
Beata Tubacka | 2005/05/30 15:20:21 | Aktualizacja Informacji |
Beata Tubacka | 2005/05/30 15:18:31 | Aktualizacja Informacji |
Beata Tubacka | 2005/05/30 15:15:58 | Aktualizacja Informacji |
Beata Tubacka | 2005/05/30 15:08:33 | Aktualizacja Informacji |
Marta Klimek | 2005/04/27 09:15:02 | Aktualizacja Informacji |
Marta Klimek | 2002/12/17 12:04:19 |
Statystyki interpelacji i zapytań
Rodzaj | Ilość | Kadencja |
---|---|---|
Interpelacja | 2 | VII |
Zapytanie | 3 | VII |
Interpelacja | 23 | VI |
Zapytanie | 31 | VI |
Interpelacja | 6 | IV |
Zapytanie | 22 | IV |
Interpelacje i zapytania radnych - VII kadencja 2014-2018
Numer | Tytuł | Rodzaj | Data wpływu | Interpelujący | Data odpowiedzi |
---|---|---|---|---|---|
301 | Dot. remontu nowej siedziby Straży Miejskiej | Zapytanie | 2015/03/25 | Jania Piotr | 2015/04/02 |
176 | Dot. zakazu wjazdu do strefy śródmiejskiej samochodów ciężarowych | Interpelacja | 2015/02/17 | Jania Piotr | 2015/03/09 |
175 | Dot. remontu ulicy Jacka Soplicy i Piotra Skargi | Interpelacja | 2015/02/18 | Jania Piotr | 2015/02/25 |
174 | Dot. historycznej Świetlicy znajdującej się terenie byłej stoczni szczecińskiej | Zapytanie | 2015/02/18 | Jania Piotr | 2015/02/25 |
173 | Dot. dzików niszczących ogrody i parki | Zapytanie | 2015/02/18 | Jania Piotr | 2015/03/04 |
Interpelacje i zapytania radnych - VI kadencja 2010-2014
Numer | Tytuł | Rodzaj | Data wpływu | Interpelujący | Data odpowiedzi |
---|---|---|---|---|---|
1672 | Dot. przeprawy mostowej przez rzekę Regalicę | Zapytanie | 2014/10/14 | Jania Piotr | 2014/10/22 |
1643 | Dot. napisu Port Szczecin umieszczonego na elewatorze Ewa | Interpelacja | 2014/09/09 | Jania Piotr | 2014/09/19 |
1642 | Dot. bezpieczeństwa na ulicy Szafera | Interpelacja | 2014/09/09 | Jania Piotr | 2014/09/23 |
1499 | Dot. sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Niemierzyńskiej, Arkońskiej i Papieża Pawła VI | Interpelacja | 2014/04/29 | Jania Piotr | 2014/05/20 |
1498 | Dot. parkingów na ulicy Szafera na osiedlu Zawadzkiego | Interpelacja | 2014/04/29 | Jania Piotr | 2014/05/19 |
>> więcej |